Ymddiriedolwyr COMMUNITY, ADVICE, SUPPORT AND EDUCATION
Rhif yr elusen: 1161466

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracey Nye | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Jessica Owen | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Adrianna Archer | Ymddiriedolwr | 28 June 2019 |
|
|
||||
Stella McHugh | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Pip Tindall | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
||||
ADRIAN RUMNEY | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
||||
Felton Shortall | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|||||
Natalie Coomber | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.