THE SAVIOUR FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EDUCATION/TRAINING THE ADVANCEMENT OF HEALTH OR SAVING OF LIVES THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY RELIGIOUS ACTIVITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
- Burkina Faso
- Irac
- Pakistan
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALI RAZA RIZVI | Cadeirydd | 05 February 2015 |
|
|||||
SYED HASSAN ABBAS RIZVI | Ymddiriedolwr | 23 February 2016 |
|
|
||||
MOHAMMAD HASAN | Ymddiriedolwr | 23 February 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.64k | £64.06k | £152.81k | £33.73k | £84.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.26k | £91.41k | £150.44k | £59.41k | £76.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ebrill 2024 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Ebrill 2024 | 69 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Mawrth 2022 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Mawrth 2022 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ebrill 2021 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Ebrill 2021 | 72 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 05/02/2015
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP, DISTRESS AND SUFFERING AMONG POOR PEOPLE, WIDOWS, ORPHANS, REFUGEES, VICTIMS OF NATURAL DISASTERS AND OTHER PEOPLE IN NEED, BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, MAKING GRANTS OR LOANS FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, EQUIPMENT, SERVICES AND FACILITIES, INCLUDING THE ESTABLISHMENT OF WATER WELLS AND THE PROVISION OF FOOD, CLOTHING, AND ACCOMMODATION FOR THE SAID PERSONS; 2. TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM, BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, PROMOTING THE TEACHINGS AND TENETS OF ISLAM, PROVISION OF FACILITIES FOR WORSHIP AND PROVISION OF FACILITIES FOR ISLAMIC EDUCATION, IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE SHIA ITHNA-ASHRI DOCTRINE; 3. TO ADVANCE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE POOR, THE UNDERPRIVILEGED AND THE GENERAL PUBLIC BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE PROVISION OR THE ASSISTANCE IN THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS, EDUCATIONAL ACTIVITIES AND FACILITIES, SUCH AS SCHOOLS, LIBRARIES AND TRAINING CENTRES; 4. TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE GOOD HEALTH AMONG THE POOR, UNDERPRIVILEGED AND PEOPLE IN NEED BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF EQUIPMENT, MEDICINES OR GRANTS FOR MEDICAL DIAGNOSIS AND TREATMENT, OR PROVISION OF HEALTH FACILITIES, SUCH AS HOSPITALS AND CLINICS FOR THE BENEFIT OF THE SAID PERSONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Edgehill Road
PURLEY
CR8 2NA
- Ffôn:
- 07948086317
- E-bost:
- alirizvi114@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window