ARABIAN SCHOOL OF GYMNASTICS CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity of the school is to provide gymnastics facilities for children and young people of all backgrounds. The main objective is to advance the education of children and young persons, by ensuring that due attention is given to the development and occupation of their minds and to encourage such persons to participate in gymnastics and other activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Milton Keynes
Llywodraethu
- 30 Hydref 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1081951 ARABIAN SCHOOL OF GYMNASTICS
- 25 Tachwedd 2014: CIO registration
- ARABIAN SCHOOL OF GYMNASTICS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony John Clark | Cadeirydd | 10 April 2018 |
|
|
||||
Albert Vincent Bernard | Ymddiriedolwr | 12 January 2025 |
|
|
||||
Kevin Gibbs | Ymddiriedolwr | 12 January 2025 |
|
|
||||
Lindsey Anne Charlesworth | Ymddiriedolwr | 06 January 2025 |
|
|
||||
Rachel Louise Goodin | Ymddiriedolwr | 02 January 2025 |
|
|
||||
GRAHAM HOWTON | Ymddiriedolwr | 02 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £269.28k | £169.77k | £252.14k | £296.08k | £328.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £353.37k | £236.16k | £236.16k | £252.14k | £302.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.24k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 02 Tachwedd 2024 | 186 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
30 Mehefin 2023
(Mae'r cyfrifon |
02 Tachwedd 2024 | 186 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 07 Hydref 2024 | 526 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 07 Hydref 2024 | 526 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Mehefin 2022 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 30 Mehefin 2022 | 61 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 03 Medi 2021 | 126 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 03 Medi 2021 | 126 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 25 Nov 2014
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE PROVISION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES AND TRAINING FOR GYMNASTICS FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 25 IN MILTON KEYNES AND THE SURROUNDING AREA.
Maes buddion
MILTON KEYNES AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BLETCHLEY LEISURE CENTRE
PRINCES WAY
BLETCHLEY
MILTON KEYNES
MK2 2HQ
- Ffôn:
- 01908674484
- E-bost:
- mail@leebrooks.me
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window