Hanes ariannol TARKA VALLEY RAILWAY

Rhif yr elusen: 1162632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £48.38k £59.84k £41.18k £53.33k £48.96k
Cyfanswm gwariant £41.42k £43.46k £41.71k £27.85k £65.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.40k £2.00k £3.60k £1.75k £2.50k