DERBYSHIRE MENTAL HEALTH FORUM CIO
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Derbyshire Mental Health Forum provides a platform for voluntary agencies delivering mental health services to come together to discuss matters of common interest and to inform and influence strategic planning in mental health. It also directly supports agencies to improve practice and access funding, delivers training and promotes equalities across mental health services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £57,639 o 2 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Derby
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 24 Ionawr 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1069838 EREWASH VOLUNTARY ACTION - COUNCIL FOR VOLUNTARY S...
- 01 Rhagfyr 2014: CIO registration
- 24 Ionawr 2020: Tynnwyd (WEDI UNO)
- DMHF (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £143.97k | £122.86k | £114.33k | £119.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.27k | £109.38k | £114.79k | £72.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £25.00k | £13.75k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £63.59k | £76.36k | £70.14k | £57.64k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 03 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 03 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 04 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 04 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 08 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 08 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 02 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 02 Rhagfyr 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 01 Dec 2014 as amended on 15 Oct 2019 as amended on 31 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF VOLUNTARY ORGANISATIONS WORKING IN THE MENTAL HEALTH FIELD BY THE PROVISION OF TRAINING, INFORMATION, AND CONSULTATION, REPRESENTATION AND LIAISON WITH OTHER BODIES ON RELEVANT POLICIES AND PROGRAMMES AFFECTING THE MENTAL HEALTH VOLUNTARY SECTOR.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window