Hanes ariannol RAPID RELIEF TEAM
Rhif yr elusen: 1161586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £813.98k | £1.30m | £1.56m | £1.63m | £5.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £494.24k | £971.05k | £1.37m | £1.23m | £3.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £400 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £186.95k | £25.92k | £1.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £795.78k | £1.15m | £1.50m | £1.42m | £5.45m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.62k | £143.03k | £60.26k | £99.01k | £39.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.58k | £0 | £4.10k | £112.78k | £425.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £300 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £473.29k | £782.45k | £1.21m | £1.06m | £3.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.95k | £188.60k | £160.89k | £166.70k | £115.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.71k | £18.36k | £51.27k | £32.29k | £55.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £3.02k | £0 | £12.68k | £840.11k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.