ymddiriedolwyr RAPID RELIEF TEAM
Rhif yr elusen: 1161586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Middleton | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|
||||
Daniel Reiner | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Edwin Soulsby | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
BENJAMIN ROSS NAPTHINE | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
RUSSELL JOHN LYNES | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
ANDREW TURNER | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|||||
SAM DAVID BLACKLEDGE | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
ROD BUCKLEY | Ymddiriedolwr | 30 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.