ymddiriedolwyr MERTHYR TYDFIL LEISURE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1160964
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy James Moore | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Elliott Darnell Crabtree | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Matthew William Alyn Griffiths | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
David Andrew Lewis | Ymddiriedolwr | 09 August 2019 |
|
|
||||
Sheridan Methuen | Ymddiriedolwr | 22 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.