Hanes ariannol SEASONS REHABILITATION CENTRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1160053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £566.05k £866.30k £914.69k £930.05k £1.18m
Cyfanswm gwariant £503.64k £797.37k £912.85k £929.26k £1.15m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £430.00k £430.00k £180.00k £172.86k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £566.05k £866.30k £914.69k £930.05k £1.18m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £1 £4
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £486.87k £716.28k £834.17k £879.93k £1.14m
Gwariant - Ar godi arian £16.77k £81.09k £76.69k £49.33k £9.62k
Gwariant - Llywodraethu £5.15k £5.14k £4.78k £5.27k £14.97k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £1.99k £0 £0