Hanes ariannol EDUCATE & CELEBRATE
Rhif yr elusen: 1159367
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.00k | £152.10k | £119.89k | £166.95k | £120.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £132.00k | £122.98k | £113.69k | £119.65k | £150.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £12.00k | £12.00k | £12.00k | £12.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.50k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.