ymddiriedolwyr ABBEYFIELD THE DALES LIMITED
Rhif yr elusen: 1160258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Hunt | Ymddiriedolwr | 31 May 2024 |
|
|
||||||
Allana Massingham | Ymddiriedolwr | 31 May 2024 |
|
|
||||||
John Connelly | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||||
Pamela Myers | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||||
Philip Graham Myers | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||||
Terry Carroll | Ymddiriedolwr | 16 December 2022 |
|
|
||||||
Roger GRAHAM Rawling | Ymddiriedolwr | 25 February 2022 |
|
|
||||||
Andrea Lesley Hill | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||||
IAN RICHARD HEPWORTH | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|||||||
Michael Ian Price | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||||
Martin John Carter | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|||||||
DALE SMITH | Ymddiriedolwr | 04 November 2014 |
|
|||||||
NORA WHITHAM MBE | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.