Hanes ariannol CENTRE FOR AGEING BETTER TRUST
Rhif yr elusen: 1160158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £712.12k | £930.20k | £557.50k | £615.37k | £670.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.64m | £5.14m | £6.65m | £5.70m | £4.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £38.68k | £63.03k | £83.31k | £79.38k | £87.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £225 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £673.43k | £867.17k | £473.96k | £535.99k | £582.89k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.63m | £5.04m | £6.54m | £5.58m | £4.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.21k | £100.01k | £113.81k | £0 | £122.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £92.55k | £75.66k | £74.43k | £71.64k | £64.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £292.91k | £69.60k | £193.47k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.21k | £100.01k | £113.81k | £0 | £122.93k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £110.72k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.