Ymddiriedolwyr BALLET LORENT LIMITED
Rhif yr elusen: 1162921

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Alexander Francis Johnston | Cadeirydd | 10 February 2017 |
|
|
||||
Catherine Miriam Harte | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Mark Stephen Dunphy | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Janet Archer | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Neville Stuart Campbell | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Alexander Robert Croft | Ymddiriedolwr | 28 February 2018 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.