ymddiriedolwyr THE ORWELL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1159072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Andrew Courtney | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Roger Oliver Lewis | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Ian Edward Bloom | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Professor Christopher John Harrison | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Masha Karp | Ymddiriedolwr | 23 April 2016 |
|
|
||||
LES HURST | Ymddiriedolwr | 25 April 2015 |
|
|
||||
QUENTIN KOPP | Ymddiriedolwr | 28 April 2012 |
|
|
||||
RICHARD HORATIO BLAIR | Ymddiriedolwr | 19 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.