ymddiriedolwyr CHARTERED INSTITUTE OF ERGONOMICS AND HUMAN FACTORS
Rhif yr elusen: 1161870
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen James Franklin | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Suzanne Elizabeth Broadbent | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Martin Thody | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Mark Sujan | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Reji Baby | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Emma-Louise Ridsdale | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Ibrahima Ba | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Michael Carey | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Dr William Huw Gibson | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Laura Elizabeth Sutton | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Steven Richard Harmer | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Julie Ann Avery | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Monica Sen Gupta | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Terry Lansdown | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Byron Edwards | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
Amanda Jane Widdowson | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Barry Peter Kirby | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Dr Robert Bridger | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Dr MARK YOUNG | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.