HOPE FOR TOMORROW GLOBAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support initiatives which alleviate poverty and bring dignity to the poor and vulnerable and which empower people to bring about change and transformation in their own communities and nations. We are teaching people to feed their families by training them in Foundations for Farming and are also enabling hundreds of children to attend school by providing uniforms and school kits.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bwrwndi
- Rwanda
Llywodraethu
- 05 Hydref 2015: CIO registration
- HFTG (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lois Taylor | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
NIGEL RING | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|||||
DONNA BLOOMFIELD | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||
JEREMY GRAEME THORNTON | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||
Valerie Morgan | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.62k | £104.29k | £167.41k | £197.14k | £261.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.59k | £81.69k | £190.68k | £137.47k | £272.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 05 Oct 2015
Gwrthrychau elusennol
IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES AS SET OUT IN THE STATEMENT OF FAITH, THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: 1) THE RELIEF AND/OR PREVENTION OF POVERTY IN SUCH PLACES AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE; 2) THE RELIEF OF FINANCIAL NEED AND SUFFERING AMONG VICTIMS OF NATURAL OR OTHER KINDS OF DISASTER; 3) THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND SAVING OF LIVES IN SUCH PLACES AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE; AND 4) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HFTG C/O Gateway Church
TRINITY CENTRE
STONEHILL GREEN
WESTLEA
SWINDON
SN5 7AR
- Ffôn:
- 07470524892
- E-bost:
- info@hopefortomorrowglobal.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window