PENNINE ANIMAL WELFARE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity rescues, rehabilitates and rehomes domestic pets in a radius of 15 miles from Todmorden Town Hall
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Calderdale
- Rochdale
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2014: CIO registration
- PAWS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michele Anne Way | Cadeirydd | 21 July 2018 |
|
|
||||
Stewart Thomas | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Katherine Frances Roberts | Ymddiriedolwr | 08 March 2025 |
|
|
||||
Jennifer Kay Farrell | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Lorraine Thomas | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
||||
KIRSTY BAIRD BVMS MRCV | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.81k | £43.55k | £58.27k | £88.64k | £81.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.93k | £38.63k | £54.00k | £78.22k | £63.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Rhagfyr 2020 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Rhagfyr 2020 | 33 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 09 Dec 2014 as amended on 08 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS (DOMESTIC AND OTHER ANIMALS AT THE DISCRETION OF THE TRUSTEES) BY PROVIDING A WELFARE SERVICE WITH APPROPRIATE ATTENTION AND CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR SUCH ANIMALS IN NEED BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE, BY EDUCATING THE PUBLIC AND BY PROVIDING ADVICE AND SUPPORT TO OWNERS AND POTENTIAL OWNERS OF SUCH ANIMALS IN THE FOLLOWING AREAS: OLDHAM (INCLUDING SADDLEWORTH PARISH), ROCHDALE, BURNLEY, RAWTENSTALL, TODMORDEN, HEBDEN BRIDGE, SOWERBY BRIDGE, HALIFAX.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 Willows Lane
ROCHDALE
Lancashire
OL16 4BQ
- Ffôn:
- 07833736325
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window