Ymddiriedolwyr RED CYPHER

Rhif yr elusen: 1161345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Col Retd. Andrew David Budd MSM Cadeirydd 11 September 2019
Dim ar gofnod
Major Fran Sykes MBE RHA Ymddiriedolwr 25 March 2025
Dim ar gofnod
RSM Jonathan Colvan-Graham Ymddiriedolwr 18 March 2025
Dim ar gofnod
Capt Steven Sinclair RHA Ymddiriedolwr 11 September 2024
Dim ar gofnod
Maj Patrick Armstrong RHA Ymddiriedolwr 08 July 2024
Dim ar gofnod
Major Simon Howe Ymddiriedolwr 06 November 2023
Dim ar gofnod
Michael Webb Ymddiriedolwr 13 February 2023
Dim ar gofnod
Will Grace Ymddiriedolwr 27 April 2021
Dim ar gofnod
Andrew Thorpe Ymddiriedolwr 12 April 2021
Dim ar gofnod
David Howells JP Ymddiriedolwr 24 April 2019
Dim ar gofnod
YEOMAN WARDER ANDREW SHEDDEN Ymddiriedolwr 20 April 2015
Dim ar gofnod