Ymddiriedolwyr SYRESHAM VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1160674

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINA ROSEMARY LINDEN MUNSEY | Cadeirydd | 25 February 2015 |
|
|
||||
Gary Mitchell | Ymddiriedolwr | 17 September 2021 |
|
|
||||
Stephanie Mitchell | Ymddiriedolwr | 17 September 2021 |
|
|
||||
Adam Jeskins | Ymddiriedolwr | 28 July 2018 |
|
|
||||
David Green | Ymddiriedolwr | 08 September 2017 |
|
|
||||
Michael Maund | Ymddiriedolwr | 12 May 2017 |
|
|
||||
Ian Draper | Ymddiriedolwr | 13 May 2016 |
|
|
||||
KEITH WATTS | Ymddiriedolwr | 26 February 2015 |
|
|
||||
DOROTHY DUNKLEY | Ymddiriedolwr | 26 February 2015 |
|
|
||||
ANN ELIZABETH IRWIN | Ymddiriedolwr | 26 February 2015 |
|
|
||||
KATHLEEN BRUNNING | Ymddiriedolwr | 26 February 2015 |
|
|
||||
GILLIAN SWINFORD | Ymddiriedolwr | 26 February 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.