Tawheed Islamic Education Centre of Maidenhead

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide a centre for Islamic education and worship
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Windsor And Maidenhead
Llywodraethu
- 12 Chwefror 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1121867 MARKAZI JAMIAT AHL-E-HADITH MAIDENHEAD
- 13 Chwefror 2015: CIO registration
- AL-TAWHEED ISLAMIC EDUCATION CENTRE (Enw gwaith)
- MARKAZI JAMIAT AHL-E-HADITH MAIDENHEAD CIO (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ASIF ALI | Cadeirydd | 10 November 2014 |
|
|||||
MOHAMMED SALIM | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
MOHAMMED HANIF | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
ZULFIKAR ALI | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
ALI AKHTAR | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
JAWEED AKHTAR | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
ASHRAQ NAZIR | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
SAJID ALI | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
ASHFAQ MAHMUD | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
MOHAMMED RASHID | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
MOHAMMED RAZAQ | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
MOHAMMED IRFAN RAFIQ | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
YASEEN MOHAMMED HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
TARIQ MAHMOOD MAJEED | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £469.52k | £442.52k | £128.35k | £117.66k | £155.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.12k | £29.94k | £40.27k | £70.43k | £87.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 13 Feb 2015 as amended on 31 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
FOR PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE ISLAMIC FAITH, INCLUDING BUT NO LIMITED TO EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE QURAN AND HADITH AND BY ESTABLISHING AN AHL-E-HADITH CENTRE TO FACILITATE LEARNING AS WELL AS A PLACE OF WORSHIP AND ISLAMIC EDUCATION FOR CHILDREN, MEN AND WOMEN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 COOKHAM ROAD
MAIDENHEAD
SL6 8AJ
- Ffôn:
- 07718705090
- E-bost:
- Info.tiecm@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window