Hanes ariannol The King's Trust International
Rhif yr elusen: 1159815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.73m | £4.16m | £3.90m | £4.25m | £5.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.86m | £3.07m | £3.63m | £4.67m | £5.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £210.01k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.66m | £4.13m | £3.63m | £4.23m | £5.71m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £33.58k | £21.00k | £38.85k | £5.00k | £75.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £488 | £0 | £17.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £35.07k | £12.51k | £225.50k | £16.06k | £94.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.38m | £2.55m | £3.17m | £4.29m | £5.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £474.86k | £518.16k | £457.27k | £381.38k | £572.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.94k | £16.73k | £33.21k | £58.20k | £48.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.