DEVELOP BHUTAN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Develop Bhutan a UK registered organisation working in partnership with local organisation in Bhutan on projects related to education, health, livelihood development, cultural and environmental preservation. We connect philanthropist and funders with projects in Bhutan. Find more details at www.developbhutan.org
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
- Bhwtan
- India
- Nepal
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 2015: CIO registration
- DEVELOP BHUTAN (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Hope | Cadeirydd | 01 November 2017 |
|
|
||||
Graham Dampier Irons | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dawa Dem | Ymddiriedolwr | 04 April 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/01/2020 | 30/01/2021 | 30/01/2022 | 30/01/2023 | 30/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £689 | £0 | £200 | £9.10k | £320 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.04k | £895 | £0 | £9.14k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ionawr 2024 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ionawr 2024 | 20 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ionawr 2023 | 18 Ebrill 2024 | 140 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ionawr 2023 | 18 Ebrill 2024 | 140 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ionawr 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ionawr 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ionawr 2021 | 04 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ionawr 2021 | 04 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ionawr 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ionawr 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 23 Jul 2015
Gwrthrychau elusennol
THE FOLLOWING OBJECT ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT:- 1) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN BHUTAN BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROJECTS AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT; AND 2) TO PROMOTE BHUTANESE ART, CULTURE AND HERITAGE IN LONDON THROUGH THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A CULTURAL CENTRE TO SHOWCASE BHUATANESE CULTURE AND TRADITIONS.
Maes buddion
IN BHUTAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
81 WALDEGRAVE PARK
81 WALDEGRAVE PARK
LONDON
81 Waldegrave Park
TWICKENHAM
TW1 4TJ
- Ffôn:
- 07716311802
- E-bost:
- dawa@developbhutan.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window