Hanes ariannol THE CLAY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1160430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £624.25k £439.94k £574.70k £392.34k £720.99k
Cyfanswm gwariant £616.90k £343.88k £608.08k £401.17k £710.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £101.01k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £139.40k £140.78k £25.00k £25.00k £125.57k
Incwm o roddion a chymynroddion £125 N/A £1.17k N/A £22.81k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £624.13k N/A £507.00k N/A £655.52k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A £0 N/A £0
Incwm - Arall £0 N/A £66.53k N/A £42.66k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £616.90k N/A £608.08k N/A £710.78k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £0 N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £2.56k N/A £4.24k N/A £3.53k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 N/A £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 N/A £0