ymddiriedolwyr STRETTON CLIMATE CARE
Rhif yr elusen: 1159816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Christopher Matthews | Cadeirydd | 17 March 2021 |
|
|
||||
Jane Edwards | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Christine Shipman | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Dr Roger Nigel Thorpe | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Philip Malzard Walker | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Lorna Elizabeth Taylor | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||
Marcus Tudor Cash | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|
||||
JANE WRENCH RGN HV | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||
MIKE HYMAS | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.