WESSEX 4X4 RESPONSE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Assisting the emergency services and local communities in the Wessex region (Wiltshire, Dorset, Avon and Somerset) by providing logistical support. Volunteer drivers donate their time and vehicles to assist in times of need. We provide critical transport when contingency plans fail - such as the transport of nurses through snow to get to patients. We are able to transport people or equipment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
220 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dorset
- Gwlad Yr Haf
- Wiltshire
Llywodraethu
- 13 Ebrill 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1114087 WESSEX 4X4 RESPONSE ASSOCIATION
- 05 Ionawr 2015: CIO registration
- W4X4R (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Chaloner | Cadeirydd | 20 April 2024 |
|
|
||||
Mark John Browne | Ymddiriedolwr | 05 April 2025 |
|
|||||
Francis Raven-Vause | Ymddiriedolwr | 05 April 2025 |
|
|
||||
Mellisa Pudney | Ymddiriedolwr | 05 April 2025 |
|
|
||||
Christopher Costin | Ymddiriedolwr | 05 April 2025 |
|
|
||||
Andrew Divall | Ymddiriedolwr | 05 April 2025 |
|
|
||||
James Kerwin Welch | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Melita Jeffries | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Norman Phillip Dagger | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Peter Wells | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.81k | £11.35k | £5.41k | £20.69k | £24.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.69k | £4.48k | £14.05k | £26.39k | £18.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 05 Jan 2015 as amended on 05 Apr 2025
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO PRESERVE AND PROTECT HUMAN LIFE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY SUPPLEMENTING AND SUPPORTING EMERGENCY SERVICES IN WILTSHIRE, DORSET, AVON AND SOMERSET AND THE ADJACENT COUNTIES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING EQUIPMENT AND VEHICLES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Velley Hill
Gastard
CORSHAM
Wiltshire
SN13 9PU
- Ffôn:
- 00
- E-bost:
- info@wessex4x4response.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window