Hanes ariannol LEUVA PATIDAR SAMAJ (SURAT, NAVSARI & VALSAD DISTRICT) OF LEICESTER

Rhif yr elusen: 1164745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £26.32k £2.69k £2.28k £22.44k £35.67k
Cyfanswm gwariant £30.84k £2.24k £7.36k £27.72k £31.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £300 N/A N/A £288 N/A