Ymddiriedolwyr DESIGN IN MENTAL HEALTH LIMITED

Rhif yr elusen: 1162561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MR P ROSS Cadeirydd 08 August 2013
CENTRE FOR MENTAL HEALTH
Derbyniwyd: Ar amser
Alexander Mathieson Ymddiriedolwr 20 February 2025
Dim ar gofnod
Lianne Clare Knotts Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Beatrice Lesser Fraenkel Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Steven Brown Ymddiriedolwr 04 November 2020
Dim ar gofnod
Katharine Lazenby Ymddiriedolwr 04 November 2020
HOSPITAL ROOMS
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Paula Reavey Ymddiriedolwr 04 October 2016
Dim ar gofnod
Catherine Anne Lake Ymddiriedolwr 20 November 2015
Dim ar gofnod