STING (STAFFORDSHIRE THERAPEUTIC INDEPENDENT NEUROLOGICAL GROUP)


Trosolwg o'r elusen
Rhybuddion rheoleiddiol
-
Hysbysiad diddymu wrth ddefnyddio'r CIO (gweler y manylion)
Mae'r Comisiwn yn bwriadu diddymu'r CIO hwn dri mis arôl dyddiad yr hysbysiad hwn oni bai y dangosir achos i'r gwrthwyneb. Mae'n rhaid gosod cyflwyniadau ger bron y Comisiwn o fewn tri mis. E-bostiwch eich cyflwyniad i CIOnotices@charitycommission.gov.uk
Nodwch rif yr elusen a rhowch y pennawd 'Cyflwyniad diddymu CIO' ar yr e-bost.
Dyddiad yr Hysbysiad: 24 April 2025
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
STING is a user-led group based in Stone, Staffs. STING aims to provide help and support to people affected by a neurological condition in the first instance but is also open to anyone affected by a life-limiting condition. We offer various exercise sessions, Physiotherapy, social and fundraising events and are open to anyone living in Staffordshire and the surrounding areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 24 Mawrth 2015: CIO registration
- STING (Enw blaenorol)
- STING (STAFFORDSHIRE THERAPUTIC INDEPENDENT NEUROGICAL GROUP) (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR M CLAYTON | Cadeirydd | 01 July 2014 |
|
|
||||
Karen Ellis Mrs | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
MR L PAXTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Professor ANTHONY BARRINGTON WARD Professor | Ymddiriedolwr | 10 June 2015 |
|
|
||||
Rebecca Clayton Miss | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.35k | £57.14k | £40.14k | £11.21k | £14.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.55k | £27.27k | £19.74k | £18.90k | £8.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £500 | £500 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 462 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 462 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 827 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 827 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1192 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2024 | 1065 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1557 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Rhagfyr 2024 | 1430 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 24 Mar 2015
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE GOOD HEALTH OF PEOPLE AFFECTED BY NEUROLOGICAL CONDITIONS BY:- A)PROVIDING THEM WITH SUPPORT AND ADVICE TO ENABLE THEM TO MAKE INFORMED CHOICES; B)OFFERING A RANGE OF APPROPRIATE ACTIVITIES; C)PROVIDING A PRACTICAL AND EMOTIONAL PEER SUPPORT; D)PROVIDING SUPPORT AND ADVICE TO CARERS; E)WORKING WITH GROUPS WITH SIMILAR AIMS IN ORDER TO EXCHANGE APPROPRIATE INFORMATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE BEECHES
206 Seabridge Lane
NEWCASTLE
ST5 3LS
- Ffôn:
- 07976972778
- E-bost:
- MIKE@MAKECONNEXIONS.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window