THE POWER OF NUTRITION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE POWER OF NUTRITION IS WORKING TO TRANSFORM CHILDREN?S NUTRITION OUTCOMES, SAVE LIVES AND PROTECT CHILDREN BY: (1) UNLOCKING FINANCING FOR NUTRITION FROM NEW AND NON-TRADITIONAL FUNDING SOURCES; AND (2) MAKING CHARITABLE INVESTMENTS (GRANTS) TO SCALE UP QUALITY, HIGH-IMPACT CHILD AND MATERNAL NUTRITION PROGRAMMES IN SUB-SAHARAN AFRICA AND ASIA.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£10,774,159
Roddion a chymynroddion | £10.14m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £631.28k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,053,980
Codi arian | £1.11m | |
Weithgareddau elusennol | £3.94m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.11m | |
Gwariant elusennol | £3.94m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £5.72m |
Pobl

18 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£130k i £140k | 2 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bangladesh
- Benin
- Burkina Faso
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Ethiopia
- India
- Indonesia
- Lesotho
- Liberia
- Madagasgar
- Malawi
- Nigeria
- Rwanda
- Tanzania
- Y Traeth Ifori
- Zambia
Llywodraethu
- 26 Gorffennaf 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1160942 EARLY LIFE NUTRITION NETWORK
- 06 Chwefror 2015: Cofrestrwyd
- CAFIN (Enw gwaith)
- CATALYTIC FINANCING FACILITY FOR NUTRITION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susana Radegunda EDJANG MANGUE | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Dr Anulika Ajufo | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Elhadji Amadou Gueye Sy | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Pranav Lalit Trivedi | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Kul Chandra Gautam | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Dr Caroline Kuhnert | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Mark Cutifani | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
|
||||
David Neill Bull CBE | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
Jonathan Brinsden | Ymddiriedolwr | 30 October 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.26m | £11.26m | £9.13m | £3.11m | £10.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.08m | £25.26m | £25.24m | £4.66m | £5.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.55m | £5.89m | £1.26m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.97m | £11.18m | £9.10m | £2.94m | £10.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £296.26k | £79.86k | £24.28k | £163.03k | £631.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.73m | £8.22m | £23.81m | £3.50m | £3.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.35m | £1.34m | £1.43m | £1.16m | £1.11m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £128.95k | £195.89k | £224.02k | £36.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £7.59m | £22.50m | £1.98m | £2.44m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £15.70m | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £34.98k | £53.48k | £161.28k | £196.16k | £11.05k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £43.70m | £27.64m | £24.02m | £17.74m | £18.26m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £15.08m | £13.96m | £26.38m | £21.87m | £16.50m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30 OCT 2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 19/04/2015
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS SHALL BE RESTRICTED TO THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY BY PROVIDING, OR ASSISTING IN THE PROVISION OF, FINANCIAL SUPPORT TO MATERNAL AND CHILD NUTRITION PROGRAMMES WORLDWIDE.
Maes buddion
WORLDWIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BDB Pitmans
One
Bartholomew Close
London
- Ffôn:
- 02077833563
- E-bost:
- info@powerofnutrition.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window