MERLIN MUSIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 505468
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides concerts of classical music for the general public.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2018

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £420

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sir Fynyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Mehefin 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 525616 WILLIAM JONES'S SCHOOLS FOUNDATION
  • 07 Mehefin 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 700759 MONMOUTH CHARITY
  • 26 Awst 1976: Cofrestrwyd
  • 07 Mehefin 2019: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2014 31/05/2015 31/05/2016 31/05/2017 31/05/2018
Cyfanswm Incwm Gros £1.29k £0 £0 £37.00k £0
Cyfanswm gwariant £6.05k £662 £144 £7 £420
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2019 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2019 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2018 15 Chwefror 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2018 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2017 15 Mawrth 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2017 15 Mawrth 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2016 23 Chwefror 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2016 Not Required