Hanes ariannol ELEVA FOUNDATION LTD

Rhif yr elusen: 1160524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.98m £5.05m £5.32m £4.65m £5.00m
Cyfanswm gwariant £3.07m £4.76m £4.05m £5.71m £1.29m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £4.29m £4.65m £5.00m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.98m £5.05m £1.03m £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.07m £4.76m £4.05m £5.71m £0
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £87 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £144 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £4.76m £4.05m £5.71m £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £1.29m