MERSEYSIDE DOGS HOME LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Merseyside Dogs Home takes in abandoned dogs from across the Merseyside region, rehabilitating them and finding them suitable new homes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £14,143 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Lerpwl
- Halton
- Knowsley
- Sefton
Llywodraethu
- 02 Mehefin 2015: Cofrestrwyd
- MERSEYSIDE DOGS HOME (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL DUNNE | Cadeirydd | 01 June 2015 |
|
|
||||
Amanda Melanie Walsh | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Christine Meaney | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
David Campbell | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
JUDITH DUNNE | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £279.91k | £235.75k | £218.10k | £186.64k | £89.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £295.18k | £285.20k | £214.87k | £171.74k | £61.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £36.00k | N/A | £10.00k | £10.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £40.25k | £14.14k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 2 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 2 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 367 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 367 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 733 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 733 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 14 Mehefin 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 14 Mehefin 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/03/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06/03/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26/05/2015
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF ANIMALS IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND, IN PARTICULAR, TO PROVIDE AND MAINTAIN RESCUE HOMES OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION, CARE AND TREATMENT OF SUCH ANIMALS. TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE WHO I) SUFFER FROM ILL HEALTH (PHYSICAL AND MENTAL) INCLUDING THE INSTITUTIONALISED ELDERLY, II) ARE HOMELESS OR III) ARE RECENTLY RELEASED PRISON DETAINEES FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY THROUGH ACTIVITIES WITH COMPANION ANIMALS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Level One
Basecamp Liverpool
49 Jamaica Street
Liverpool
L1 0AH
- Ffôn:
- 01514873592
- E-bost:
- info@merseysidedogshome.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window