Hanes ariannol VYNER PARK CHARITY

Rhif yr elusen: 1163835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.69k £19.84k £30.69k £20.92k £36.75k
Cyfanswm gwariant £16.95k £15.24k £23.49k £20.94k £36.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.35k N/A £7.00k £7.61k £10.25k