Hanes ariannol JESUS CHRIST THE MINISTRY

Rhif yr elusen: 1159592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (44 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.09k £12.49k £19.25k £37.93k £27.10k
Cyfanswm gwariant £8.78k £7.00k £9.46k £17.31k £19.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.50k N/A