Ymddiriedolwyr PINNER AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1160571

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY MICHAEL CASH | Cadeirydd | 10 March 2016 |
|
|
||||
KEVIN PETER WOOLDRIDGE | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Cindy Cash | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Rahul Aggarwal | Ymddiriedolwr | 09 April 2020 |
|
|||||
RICHARD HOOPER | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
MARTIN JOHN HEMMING CB | Ymddiriedolwr | 20 February 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.