Hanes ariannol SURVIVORS IN TRANSITION
Rhif yr elusen: 1159782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £475.91k | £426.24k | £581.51k | £730.54k | £792.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £331.46k | £438.72k | £533.09k | £702.85k | £939.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £210.00k | £180.00k | £180.00k | £450.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £81.00k | £10.00k | N/A | £124.50k | £155.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £272.04k | £263.70k | £1.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £4.25k | £18.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £302.42k | £461.58k | £459.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £1.01k | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £7.05k | £0 | £18.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £25.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £531.62k | £685.42k | £923.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £1.47k | £17.43k | £15.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £6.60k | £0 | £7.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £50 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.