Hanes ariannol HOSTAGE INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1161072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £127.53k | £158.24k | £214.02k | £213.11k | £204.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.65k | £179.05k | £176.54k | £154.52k | £160.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.00k | £50.00k | N/A | £21.00k | £21.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.00k | £25.00k | £55.00k | £40.00k | £60.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.