Ymddiriedolwyr HOSTAGE INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1161072

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Melville McGown | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Sarah Katharine Gleadhall | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Niall Andrew McEnery MacGinnis | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
James Brandon | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Jantine Van Hervijnen | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Pulina Whitaker | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
Claire Browne | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
||||
Elisabeth Anne Bassett | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|||||
Michael Donald Millward | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
PHILIP BIGLEY CERT ED | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.