Hanes ariannol STUDENT ROBOTICS

Rhif yr elusen: 1163168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £531 £1.38k £12.59k £20.94k £9.43k
Cyfanswm gwariant £5.36k £10.11k £7.36k £13.95k £11.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A