LITTLE FEET TRUST

Rhif yr elusen: 1160387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Little Feet Trust is dedicated to aiding underprivileged children and young people all around the world, to better their quality of life, emphasising on stability, teaching life skills and promoting sustainable development. Along the way, we hope to develop the local communities and environments, provide poverty relief, sustenance and other forms of aid to the people who need it most.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 07 April 2024

Cyfanswm incwm: £119
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bournemouth
  • Dinas Birmingham
  • Dinas Coventry
  • Luton
  • Reading
  • Swydd Hertford
  • Llundain Fwyaf
  • Bangladesh
  • Bhwtan
  • Byrma
  • Ffrainc
  • India
  • Indonesia
  • Pakistan
  • Sri Lanka
  • Tanzania

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Chwefror 2015: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • LFT (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MOHAMMED KHAYRUL ISLAM Cadeirydd 09 February 2015
Dim ar gofnod
abu rufian Ymddiriedolwr 01 October 2023
Dim ar gofnod
MOHAMMAD RIAZ AHMAD Ymddiriedolwr 09 February 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 07/04/2020 07/04/2021 07/04/2022 07/04/2023 07/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.35k £555 £489 £119 £119
Cyfanswm gwariant £3.79k £0 £400 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 07 Ebrill 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 07 Ebrill 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 07 Ebrill 2023 05 Gorffennaf 2024 149 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 07 Ebrill 2023 05 Gorffennaf 2024 149 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 07 Ebrill 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 07 Ebrill 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 07 Ebrill 2021 14 Chwefror 2022 7 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 07 Ebrill 2021 14 Chwefror 2022 7 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 07 Ebrill 2020 07 Mawrth 2021 28 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 07 Ebrill 2020 07 Mawrth 2021 28 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
APG House
4 Thames Rd
Barking
London
IG11 0HZ
Ffôn:
07973302540
E-bost:
ar@arii.co.uk