CENTRAL CHESHIRE BUDDY SCHEME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activity clubs and short breaks for children, young people, adults and their families with special needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £46,079 o 6 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
19 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 17 Chwefror 2015: CIO registration
- CCBS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON LAWLEY | Ymddiriedolwr | 28 February 2015 |
|
|
||||
HELEN SPENCER | Ymddiriedolwr | 02 February 2015 |
|
|
||||
ANN TRINER | Ymddiriedolwr | 02 February 2015 |
|
|
||||
JAMES EDWARDS | Ymddiriedolwr | 02 February 2015 |
|
|
||||
DEBBIE MURRAY | Ymddiriedolwr | 02 February 2015 |
|
|
||||
ANNE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 02 February 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £193.24k | £182.29k | £146.24k | £146.59k | £125.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.49k | £146.05k | £166.78k | £157.13k | £160.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £21.00k | £21.00k | £23.34k | £21.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.00k | £20.16k | £38.23k | £8.10k | £46.08k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 17 Feb 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH AND WELL-BEING OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES (UP TO THE AGE OF 25), THEIR FAMILY AND CARERS, LIVING IN CHESHIRE AND THE SURROUNDING AREAS, BY THE PROVISION OF RESPITE OPPORTUNITIES FOR PARENTS AND CARERS OF A DISABLED CHILD AS A BREAK FROM THEIR CARING ROLES AND RESPONSIBILITIES, THE PROVISION OF A RANGE OF SUPPORT AND RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES, PROVIDED IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1a Nevis Drive
Crewe
CW2 8UH
- Ffôn:
- 07873423389
- E-bost:
- cheshirebuddies@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window