Hanes ariannol THE ANTHONY KNIGHTS FOUNDATION TRUST

Rhif yr elusen: 1160417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £270.41k £228.86k £204.91k £348.76k £242.72k
Cyfanswm gwariant £265.41k £151.83k £165.33k £226.30k £232.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £57.53k £21.98k N/A N/A