ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF STUDLEY ST JOHN, TROWBRIDGE
Rhif yr elusen: 1160751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donna Margaret Oaten | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Carole Anne Price | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Vanessa Ann Rose | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Brenda Bridges | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Anthony Raymond Thorne | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Denise Collisson | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Christopher Solman | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Wendy Lorraine Thorne | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Michael Jeremy Bridges | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
DAWN SAWYER | Ymddiriedolwr | 20 October 2011 |
|
|
||||
HEATHER MARGARET THOMPSON | Ymddiriedolwr | 01 February 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.