FRIENDS AND PLACES TOGETHER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are based in Southend and our services were formed in Southend on Sea with funding from Southend Borough Council. The aim of Friends and Places Together is to seek friendships for isolated and vulnerable people within our community. Primarily we offer support to young people from 13 to 25 years old but we have had many requests to support all people that are isolated.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,490 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barking And Dagenham
- Havering
- Southend-on-sea
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paige dabbs | Ymddiriedolwr | 30 March 2025 |
|
|
||||
julie jackson | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Ian Jones | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Christopher Woolard | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Wendy Bennet | Ymddiriedolwr | 05 December 2021 |
|
|
||||
SATHYENDRAN RAVIRAJ | Ymddiriedolwr | 02 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £148.46k | £88.00k | £163.09k | £147.44k | £162.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.77k | £112.00k | £114.27k | £146.45k | £173.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 21 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 21 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 12 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 12 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 03 Mai 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 03 Mai 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/06/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 01/05/2014
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO RELIEVE NEED BY REASON OF DISABILITY AND ILL-HEALTH AMONG YOUNG DISABLED PEOPLE AND THEIR FAMILIES AND/OR CARERS BY: A) PROVIDING EDUCATION AND INFORMATION TO SUPPORT AND ENABLE YOUNG DISABLED PEOPLE TO MAXIMISE EDUCATIONAL OPPORTUNITIES; B) RAISING PUBLIC AWARENESS OF THE ISSUES AFFECTING YOUNG DISABLED PEOPLE, THEIR FAMILIES AND/OR CARERS; C) PROVIDING WORKSHOPS, FORUMS, ADVOCACY AND GENERAL SUPPORT FOR YOUNG DISABLED PEOPLE, THEIR FAMILIES AND/OR CARERS; AND D) PROVIDING RECREATIONAL FACILITIES AND OPPORTUNITIES FOR YOUNG DISABLED PEOPLE, THEIR FAMILIES AND/OR CARERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Victoria Shopping Centre
Top Floor - Units F13 and F 14
362 Chartwell Square
Southend on Sea
SS2 5SP
- Ffôn:
- 07956602570
- E-bost:
- denise@friendsandplaces.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window