Hanes ariannol EXTENDING GRACE INTERNATIONAL MINISTRIES LTD
Rhif yr elusen: 1160866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (266 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.55k | £130.51k | £125.24k | £96.94k | £110.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.92k | £130.51k | £100.65k | £96.95k | £110.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £80.01k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.19k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.