Hanes ariannol CHRIST LOVE MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1160977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (46 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.88k £33.44k £51.23k £72.26k £72.26k
Cyfanswm gwariant £18.34k £28.52k £46.84k £74.06k £74.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A