Hanes ariannol HERNE BAY MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1160344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.70k | £37.04k | £51.60k | £37.60k | £42.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.53k | £58.62k | £38.39k | £38.69k | £53.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.00k | £15.00k | £15.00k | £15.00k | £15.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.00k | N/A | £21.05k | £15.00k | £15.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.