HERNE BAY MUSEUM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The management and development of Herne Bay Museum, 12 William Street, Herne Bay, Kent.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Caint
Llywodraethu
- 05 Chwefror 2015: CIO registration
- HBMT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Clair Saunders | Cadeirydd | 20 March 2023 |
|
|
||||
Michael Francis McKeown | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Iain Nigel Ward Farquhar | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|||||
Eileen Wellings | Ymddiriedolwr | 23 July 2022 |
|
|
||||
Katherine Sarah Hopcraft | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Douglas Downing | Ymddiriedolwr | 08 April 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.04k | £51.60k | £37.60k | £42.23k | £43.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.62k | £38.39k | £38.69k | £53.02k | £50.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.00k | £15.00k | £15.00k | £15.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.05k | £15.00k | £15.00k | £15.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Chwefror 2025 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Chwefror 2025 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 05 Feb 2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE AND MAINTAIN A MUSEUM IN HERNE BAY FOR THE PUBLIC BENEFIT FOR THE EXHIBITION OF ITEMS OF LOCAL OR HISTORICAL INTEREST AND PROVISION OF EDUCATION RELATING TO THE HISTORY AND HERITAGE OF THE TOWN AND THE SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Seaside Museum
12 William Street
Herne Bay
Kent
CT6 5EJ
- Ffôn:
- 01227367368
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window