Ymddiriedolwyr HERNE BAY MUSEUM TRUST

Rhif yr elusen: 1160344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Judith Clair Saunders Cadeirydd 20 March 2023
Dim ar gofnod
Michael Francis McKeown Ymddiriedolwr 12 February 2025
Dim ar gofnod
Iain Nigel Ward Farquhar Ymddiriedolwr 23 July 2024
THE FRIENDS OF THE PARISH CHURCH OF ST. MARY THE VIRGIN, RECULVER
Derbyniwyd: Ar amser
Eileen Wellings Ymddiriedolwr 23 July 2022
Dim ar gofnod
Katherine Sarah Hopcraft Ymddiriedolwr 05 April 2022
Dim ar gofnod
Douglas Downing Ymddiriedolwr 08 April 2021
Dim ar gofnod