ymddiriedolwyr THE ATKINSON DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1161020
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Elizabeth Clark | Cadeirydd | 17 July 2023 |
|
|
||||
Dominic Stephen Potter | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Gemma Louise Grady Hill | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Laura Bell | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
LINDSEY HOLDING | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|
||||
Donald Ian Bryden | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
||||
STEPHEN WHITTLE | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.